Utdrag ur Häradsekonomiska kartan (1907) utvisande soldattorp Nr 43 och
Grenadiärstorpet Nr 118 på Höksta ägor.
Läs mera nedan om ryttarna och grenadiärerna som bebott grenadiärtorpet genom tiderna,
SOLDATLÄNGD VID GRENADIÄRTORPET I HÖkSTA.
Från början LIVREGEMENTET TILL HÄST
Rustmästare Goes kompani Nr 10?
Erik Eriksson Orre
ca 1680 – ca 1691
ca 11 tjänsteår
Erik Hansson Ry
ca 1692 – ca 1694
ca 2 tjänsteår
Från och med 1696
LIVREGEMENTET TILL HÄST
Kungsörs kompani Nr 118
Hans Hagbäck
ca 1695 – ca 1705
10 tjänsteår
Hans Hagelbäck
ca 1705 - ca 1709
4 tiänsteår
Göran Hagelbäck
Född i Kolbäck 1654, lärt till snickare.
Tidigare tillhört Wästmanlands regemente
Antagen 1709, avsked 1714 sjuk och gammal
5 tjänsteår
Lars Andersson Sävberg
Född 1690 i Västmanland,
Antagen 1714, avsked ca 1741
26 tjänsteår
Lars Rofeldt Höckstedt
Född 1713
Antagen 1741. Avskedad den 29 Jan 1763
Gammal och bräcklig, begär och får avsked med dubbelt underhåll för att
han deltagit i deltagit i Finska och Pommerska krigen.
ca 22 tjänsteår
Hans Hökstedt
Född 1745 i Västmanlnd
Antagen 1 sept 1764. Avsked, rymt 1766
Ca 2 tjändsteår
Hans Hökstedt
Född 1751 i Västmanland
Antagen 1 september 1770, avsked 1771
ca 1 tjänsteår
Johan Hökstedt
Född i Närke 1751, ca 1,71 m lång och gift
Antagen 27 januari 1772
Från och med 1791
LIVREGEMENTETS LÄTTA IFANTERI BATALJON
Kungsörs kompani Nr 118
Johan Hökstedt
Född i Närke 1751, ca 1,71 m lång och gift
Antagen 27 januari 1772. Avsked, död d 12 Jan 1798
26 tjänsteår
Carl Hökstedt
Född 1773 i Närke, ca 1,72 m lång och ogift
Antagen den 18 Juni 1798. Avsked, död den 12 Januari 1801
3 tjänsteår.
Petter Hökstedt
Född 1782 i Björskog, ca 1,71 m lång och gift.
Antagen den 12 mars 1801.
Från och med 1806
LIVREGEMENTETS GRENADIÄRKÅR
Kungsörs kompani Nr 118
Petter Hökstedt
Född 1782 i Björskog, ca 1,71 m lång och gift.
Antagen den 12 mars 1801. Avsked 1809 i Norge.
7 tjänsteår
Höök
Antagen 1810 Avsked död 24 mars 1810
Per Högberg
Född 1790 i Södermanland, ca 1,75 m lång och gift
Antagen 1810. Avskedad 19 Juni 1844.
34 Tjänsteår.
Anders Gustav Ström
Antagen 5 oktober 1844 Avsked d 24 september1846
2 tjänsteår
Johan Erik Waller Högberg
Född 7 mars 1824 i Sätterbo, ca 1,78 m lång och gift
Antagen 10 december 1846. Avsked den 18 juni 1878
31 1/2 tjänsteår.
August Nilsson Hjulström Högberg
Född den 14 Juni 1852 i Götlunda, ca 1,78 m lång och gift.
Förut varit grenadjär Nr 12 i Hjulberga, Malma socken, från den 23 oktober 1874.
Antagen som grenadjär nr 118 i Högsta den 11 september 1878. Avsked år 1900.
22 tjänsteår
Död 15/11 1933 i Eskilstuna
o
o